PEIRO COSTA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PEIRO COSTA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEIRO COSTA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INBLAP SL | Administrador Suplente | 16/06/2022 | |
GRUPO INBLAP SL | Apoderado Solidario | 26/10/2016 | |
COMALVE INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE PEIRO COSTA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO COSTA MARIA ANGELES
Empresa: GRUPO INBLAP SL
Administrador Suplente
- Peiro Costa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44285 , F 115, S 8, H B 73203, I/A 59 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
Empresa: GRUPO INBLAP SL
Apoderado Solidario
- Peiro Costa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44285 , F 112, S 8, H B 73203, I/A 53 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Empresa: COMALVE INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Peiro Costa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 41, S 8, H B 482247, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Administrador Unico
- Peiro Costa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42289 , F 78, S 8, H B 406988, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Administrador Unico
- Peiro Costa Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42289 , F 74, S 8, H B 406988, I/A 1 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-08
Información de PEIRO COSTA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PEIRO COSTA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO COSTA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos