PEIRO BOU JOAQUIN
Informe ejecutivo de PEIRO BOU JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEIRO BOU JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMDIBAL 2000 SL | Apoderado | 28/01/2020 | |
TECNIJOC SL | Apoderado | 21/01/2020 | |
APPLE GAMES 2000 SL | Apoderado | 30/12/2019 | |
TECNOAPPEL SL | Apoderado | 23/12/2019 |
VINCULACIONES DE PEIRO BOU JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRO BOU JOAQUIN
Empresa: COMDIBAL 2000 SL
Apoderado
- Armero Cutanda Juan Jose
- Peiro Bou Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44597 , F 29, S 8, H B 284020, I/A 77 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: TECNIJOC SL
Apoderado
- Peiro Bou Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 117, S 8, H PM 19919,U , I/ 60 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Empresa: APPLE GAMES 2000 SL
Apoderado
- Peiro Bou Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 141, S 8, H V 73014, I/A 45 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-46
Empresa: TECNOAPPEL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008, L 772, F 81, S 8, H AB 9998, I/A 34 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Información de PEIRO BOU JOAQUIN
Mostramos los datos de PEIRO BOU JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRO BOU JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos