PEIRET SERVENT FRANCESC
Informe ejecutivo de PEIRET SERVENT FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEIRET SERVENT FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASC LEGAL SLP | Administrador Unico | 12/11/2021 | |
BASERE SA | Liquidador | 25/11/2019 | |
ZENITHAL BLUE TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 23/10/2017 | |
BASERE SA | Apoderado | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE PEIRET SERVENT FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIRET SERVENT FRANCESC
Empresa: ASC LEGAL SLP
Administrador Unico
- Peiret Servent Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 72, S 8, H B 440191, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: ASC LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Peiret Servent Francesc
- Rodriguez Galvez Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 72, S 8, H B 440191, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: PINTAPOTSIPOTINGALES SL
Administrador Solidario
- Peiret Servent Francesc
- Rodriguez Galvez Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 69, S 8, H B 440191, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: PINTAPOTSIPOTINGALES SL
Administrador Unico
- Peiret Servent Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 69, S 8, H B 440191, I/A 2 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: BASERE SA
Liquidador
- De Castro Adeva Jose Luis
- Peiret Servent Francesc
- Quintana Sanchez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 156, S 8, H B 80371, I/A 42 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Empresa: ZENITHAL BLUE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Peiret Servent Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46130 , F 87, S 8, H B 510421, I/A 1 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Empresa: PINTAPOTSIPOTINGALES SL
Administrador Unico
- Peiret Servent Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 67, S 8, H B 440191, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Empresa: BASERE SA
Apoderado
- Peiret Servent Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 152, S 8, H B 80371, I/A 34 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-08
Información de PEIRET SERVENT FRANCESC
Mostramos los datos de PEIRET SERVENT FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIRET SERVENT FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos