PEIPOCH COMELLAS XAVIER
Informe ejecutivo de PEIPOCH COMELLAS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEIPOCH COMELLAS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLOGIA TECNICA SA | Apoderado | 30/08/2010 | 13/03/2017 |
ECOLOGIA TECNICA SA | Presidente | 13/08/2010 | 02/10/2015 |
ECOLOGIA TECNICA SA | Consejero | 13/08/2010 | 02/10/2015 |
PLASTIMON 2000 SL | REPR.143 RRM | 26/04/2011 | |
ECOLOGIA TECNICA SA | Administrador Solidario | 13/08/2010 | |
ECOFRISCH TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL AGUA SL | Consejero | 15/09/2009 | |
ECOFRISCH TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL AGUA SL | Consejero Delegado | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE PEIPOCH COMELLAS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEIPOCH COMELLAS XAVIER
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Apoderado
- Peipoch Comellas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42056 , F 190, S 8, H B 8166, I/A 23 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-08
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blay Pueyo Xavier
- Peipoch Comellas Xavier
- Piferrer Canals Agusti
- Sanz Van Beuzecom Arnoud
- Sebastia Esteve Jaime
Presidente
- Peipoch Comellas Xavier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42056 , F 189, S 8, H B 8166, I/A 20 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-08
Empresa: PLASTIMON 2000 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Peipoch Comellas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32720 , F 129, S 8, H B 214958, I/A 6 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Apoderado
- Peipoch Comellas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42056 , F 187, S 8, H B 8166, I/A 16 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blay Pueyo Xavier
- Peipoch Comellas Xavier
- Piferrer Canals Agusti
- Sanz Van Beuzecom Arnoud
- Sebastia Esteve Jaime
Presidente
- Peipoch Comellas Xavier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20637 , F 197, S 8, H B 8166, I/A 14 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
Empresa: ECOLOGIA TECNICA SA
Administrador Solidario
- Jimeno Hernan Jesus
- Peipoch Comellas Xavier
- Sebastia Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20637 , F 197, S 8, H B 8166, I/A 14 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08
Consejero Delegado
- Martinez Paciencia Alfonso
- Peipoch Comellas Xavier
Consejero
- Blay Pueyo Francesc Xavier
- Keith George Vandyke
- Martinez Paciencia Alfonso
- Peipoch Comellas Xavier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 193, S 8, H B 262660, I/A 1 N (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-08
Información de PEIPOCH COMELLAS XAVIER
Mostramos los datos de PEIPOCH COMELLAS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEIPOCH COMELLAS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos