PEINADO SEGOVIA FERNANDO
Informe ejecutivo de PEINADO SEGOVIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEINADO SEGOVIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIGES PROFESIONAL SL | Apoderado | 21/09/2012 |
VINCULACIONES DE PEINADO SEGOVIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEINADO SEGOVIA FERNANDO
Empresa: SERVIGES PROFESIONAL SL
Apoderado
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30036 , F 79, S 8, H M 540623, I/A 2 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: COMPAÑIA CANARIA SYSER SL
Administrador Unico
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29129 , F 28, S 8, H M 524471, I/A 3 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Empresa: SYSER CONTROL SL
Administrador Unico
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29110 , F 76, S 8, H M 524132, I/A 3 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Empresa: SERVIGES FUTURA SL
Administrador Solidario
- Cabanas Garcia Ana Maria
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22018 , F 75, S 8, H M 392493, I/A 2 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-28
Empresa: COMPAÑIA CANARIA SYSER SL
Administrador Unico
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 107, S 8, H GC 17710, I/A 17 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
Empresa: COMPAÑIA CANARIA SYSER SL
Administrador Solidario
- Cabanas Garcia Ana
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 107, S 8, H GC 17710, I/A 17 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
Empresa: SYSER CONTROL SL
Administrador Unico
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 86, S 8, H GC 34670, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
Empresa: SYSER CONTROL SL
Administrador Solidario
- Cabanas Garcia Ana
- Peinado Segovia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 86, S 8, H GC 34670, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
Información de PEINADO SEGOVIA FERNANDO
Mostramos los datos de PEINADO SEGOVIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEINADO SEGOVIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos