PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
Informe ejecutivo de PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEINADO Y HENANSANZ ASESORES SL | Administrador Solidario | 08/01/2021 | |
DISTRIBUCION BERMEJA Y CAMPESTRE SL | Presidente | 07/01/2015 | |
DISTRIBUCION BERMEJA Y CAMPESTRE SL | Consejero | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
Empresa: POMUM PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 113, S 8, H M 684855, I/A 5 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37886 , F 161, S 8, H M 674723, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 103, S 8, H M 684854, I/A 4 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: POMUM PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 112, S 8, H M 684855, I/A 4 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: POMUM PROJECT SL
Administrador Mancomunado
- Hernansanz Molina Julio Justo
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 112, S 8, H M 684855, I/A 4 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37886 , F 161, S 8, H M 674723, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Administrador Mancomunado
- Hernansanz Molina Julio Justo
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37886 , F 161, S 8, H M 674723, I/A 2 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Administrador Mancomunado
- De Pereda Fernandez Luis Francisco
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 102, S 8, H M 684854, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Administrador Mancomunado
- Hernansanz Molina Julio Justo
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38507 , F 102, S 8, H M 684854, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: PEINADO Y HENANSANZ ASESORES SL
Administrador Solidario
- Peinado Salvador Fernando
- Peinado Salvador Vicente Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40647 , F 174, S 8, H M 721313, I/A 2 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
VER MAS ACTOS
Información de PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL
Mostramos los datos de PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEINADO SALVADOR VICENTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos