PEINADO PEREZ ROSARIO
Informe ejecutivo de PEINADO PEREZ ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEINADO PEREZ ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAW IBERICA SA | Administrador Solidario | 22/10/2021 |
VINCULACIONES DE PEINADO PEREZ ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEINADO PEREZ ROSARIO
Empresa: LAW IBERICA SA
Administrador Solidario
- Gasset Peinado Ines
- Peinado Perez Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 206, S 8, H BU 2815, I/A 42 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-09
Empresa: LAW IBERICA SA
Consejero
- Ayerbe Pejon Juan Jose
- Ayerbe Pejon Rafael
- Gasset Lazaro Jaime
- Peinado Perez Rosario
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775, L 566, F 206, S 8, H BU 2815, I/A 42 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-09
Empresa: LAW IBERICA SA
Consejero
- Ayerbe Pejon Juan Jose
- Ayerbe Pejon Rafael
- Gasset Lazaro Jaime
- Peinado Perez Rosario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 215, S 8, H BU 2815, I/A 41 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-09
Empresa: LAW IBERICA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 214, S 8, H BU 2815, I/A 36 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-09
Empresa: LAW IBERICA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553, L 344, F 214, S 8, H BU 2815, I/A 35 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-09
Información de PEINADO PEREZ ROSARIO
Mostramos los datos de PEINADO PEREZ ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEINADO PEREZ ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos