PEINADO DEL RIO ALBERTO
Informe ejecutivo de PEINADO DEL RIO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEINADO DEL RIO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAZAL MONCAYO SL | Administrador Unico | 16/01/2017 | |
ALZAMA MONCAYO SL | Administrador Unico | 25/11/2015 | |
ALZAMA MONCAYO SL | Apoderado Solidario | 01/02/2013 |
VINCULACIONES DE PEINADO DEL RIO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEINADO DEL RIO ALBERTO
Empresa: MAZAL MONCAYO SL
Administrador Unico
- Peinado Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206, L 155, F 193, S 8, H SO 3857, I/A 1 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-42
Empresa: ALZAMA MONCAYO SL
Administrador Unico
- Peinado Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174, L 123, F 10, S 8, H SO 2997, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-42
Empresa: ALZAMA MONCAYO SL
Apoderado Solidario
- Peinado Del Rio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174, L 123, F 9, S 8, H SO 2997, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-42
Información de PEINADO DEL RIO ALBERTO
Mostramos los datos de PEINADO DEL RIO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEINADO DEL RIO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos