PEGALAJAR PARRAS LOLA
Informe ejecutivo de PEGALAJAR PARRAS LOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEGALAJAR PARRAS LOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SG21 MAINTENANCE SOFTWARE SOLUTIONS SL | Apoderado | 16/12/2019 | |
SAGARBE XXI SL | Apoderado | 16/12/2019 | |
LOEN GESTION DE PROYECTOS SL | Apoderado | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE PEGALAJAR PARRAS LOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEGALAJAR PARRAS LOLA
Empresa: SAGARBE XXI SL
Apoderado
- Pegalajar Parras Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23090 , F 138, S 8, H M 413742, I/A 7 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Apoderado
- Pegalajar Parras Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31832 , F 57, S 8, H M 572843, I/A 2 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: LOEN GESTION DE PROYECTOS SL
Apoderado
- Pegalajar Parras Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 86, S 8, H M 429872, I/A 6 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-28
Empresa: LOEN GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Pegalajar Parras Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 85, S 8, H M 429872, I/A 5 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-28
Empresa: LOEN GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Pegalajar Parras Lola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23940 , F 85, S 8, H M 429872, I/A 4 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de PEGALAJAR PARRAS LOLA
Mostramos los datos de PEGALAJAR PARRAS LOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEGALAJAR PARRAS LOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos