PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALZO CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2023 | |
ALZO CAPITAL SL | Socio Unico | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
Empresa: ALZO CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Da Silva Antunes Patricia
- Pedruzo Aguirregurreta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 184, S 8, H VI 9866, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-01
Empresa: ALZO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Pedruzo Aguirregurreta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 184, S 8, H VI 9866, I/A 6 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-01
Empresa: ALZO SOLAR SL
Administrador Unico
- Pedruzo Aguirregurreta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 191, S 8, H VI 13471, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-01
Empresa: INVERSIONES ARABA SL
Administrador Unico
- Pedruzo Aguirregurreta Jose Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 819 , F 16, S 8, H VI 5941, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-01
Empresa: ALZO CAPITAL SL
Socio Único
- Pedruzo Aguirregurreta Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 184, S 8, H VI 9866, I/A 5 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-01
Información de PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA
Mostramos los datos de PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRUZO AGUIRREGURRETA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos