PEDROSA MEDINA ELVIRA
Informe ejecutivo de PEDROSA MEDINA ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDROSA MEDINA ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SV MONTGRONY 2040 SL | Administrador Mancomunado | 17/03/2011 | 27/12/2017 |
MODAELVE 2035 SL | Administrador Mancomunado | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE PEDROSA MEDINA ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDROSA MEDINA ELVIRA
Empresa: MODAELVE 2035 SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Pedrosa Veronica
- Pedrosa Medina Elvira
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36932 , F 164, S 8, H B 292176, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: SV MONTGRONY 2040 SL
Administrador Mancomunado
- Mateos Diaz Jose Manuel
- Pedrosa Medina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42435 , F 200, S 8, H B 408057, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-08
Empresa: SV MONTGRONY 2040 SL
Administrador Mancomunado
- Mateos Diaz Jose Manuel
- Pedrosa Medina Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42435 , F 198, S 8, H B 408057, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-08
Información de PEDROSA MEDINA ELVIRA
Mostramos los datos de PEDROSA MEDINA ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDROSA MEDINA ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos