PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLEDO Y ASOCIADOS ASESORIA Y GESTION SL | Apoderado | 12/02/2016 | |
TOLEDO & ASOCIADOS DELEGACION EXTREMADURA SL | Consejero Delegado | 05/08/2011 | |
TOLEDO & ASOCIADOS DELEGACION EXTREMADURA SL | Consejero | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
Apoderado
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14834 , F 33, S 8, H M 246705, I/A 10 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Consejero Delegado Solidario
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Consejero
- Estevez Sanchez Javier Carlos
- Estevez Senra Javier
- Lopez De Toledo Pallardo Diego
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14632 , F 180, S 8, H M 242545, I/A 8 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Consejero Delegado Solidario
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14632 , F 179, S 8, H M 242545, I/A 7 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Consejero Delegado Solidario
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 24, S 8, H M 309648, I/A 4 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-28
Consejero Delegado Solidario
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17932 , F 2, S 8, H M 309648, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Consejero Delegado
- Lopez De Toledo Pallardo Paloma
- Pedrosa Martinez Jose Maria
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29081 , F 147, S 8, H M 523593, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Información de PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDROSA MARTINEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos