PEDROSA MANCHON MANUEL
Informe ejecutivo de PEDROSA MANCHON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDROSA MANCHON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERCASOL SICAV | Apoderado Solidario | 24/03/2017 | 11/08/2021 |
ASEQ VIDA Y ACCIDENTES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 05/04/2012 | 03/10/2016 |
VINCULACIONES DE PEDROSA MANCHON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDROSA MANCHON MANUEL
Empresa: HERCASOL SICAV
Apoderado Solidario
- Buatas Costa Jorge
- Pedrosa Manchon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 210, S 8, H B 184495, I/A 51 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-08
Empresa: INVERSIONES MENENDEZ PELAYO SICAV
Apoderado Solidario
- Buatas Costa Jorge
- Pedrosa Manchon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 205, S 8, H B 184495, I/A 40 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Apoderado
- Bruna Sastre Jordi
- Pedrosa Manchon Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41282 , F 3, S 8, H B 4170, I/A 78 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Información de PEDROSA MANCHON MANUEL
Mostramos los datos de PEDROSA MANCHON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDROSA MANCHON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos