PEDROS PONS MIRNA MARIA
Informe ejecutivo de PEDROS PONS MIRNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDROS PONS MIRNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENGINYERIA INALBA SL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE PEDROS PONS MIRNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDROS PONS MIRNA MARIA
Empresa: UNNITY FOR4 GROUP 2015 AIE
Liquidador
- Pedros Pons Mirna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 128, S 8, H B 470186, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: UNNITY FOR4 GROUP 2015 AIE
Consejero Delegado
- Pedros Pons Mirna Maria
Consejero
- Farre Forteza Jonatan
- Pedros Pons Albert
- Pedros Pons Mirna Maria
- Romero Beiro Alejandro
Liquidador
- Pedros Pons Mirna Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 128, S 8, H B 470186, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: SPORTCUTS PELUQUERIAS SL
Administrador Unico
- Pedros Pons Mirna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45329 , F 133, S 8, H B 484356, I/A 2 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Empresa: SPORTCUTS PELUQUERIAS SL
Administrador Unico
- Pedros Pons Mirna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45329 , F 132, S 8, H B 484356, I/A 1 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Empresa: UNNITY FOR4 GROUP 2015 AIE
Consejero Delegado
- Pedros Pons Mirna Maria
Consejero
- Farre Forteza Jonatan
- Pedros Pons Albert
- Pedros Pons Mirna Maria
- Romero Beiro Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44880 , F 125, S 8, H B 470186, I/A 1 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: ENGINYERIA INALBA SL
Apoderado
- Pedros Pons Mirna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 100 , F 62, S 8, H L 1826, I/A 9 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-25
Información de PEDROS PONS MIRNA MARIA
Mostramos los datos de PEDROS PONS MIRNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDROS PONS MIRNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos