PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
Informe ejecutivo de PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2024 | |
HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/10/2023 | |
CLINICA BELEN GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2023 | |
CLINICA BELEN GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2021 | |
HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2021 |
VINCULACIONES DE PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3626 , F 195, S 8, H MU 90172, I/A 16 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-30
Empresa: HOSPITAL INMACULADA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 143, S 8, H GR 48606, I/A 16 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Empresa: CLINICA BELEN GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 63, S 8, H MU 90606, I/A 14 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-30
Empresa: CLINICA BELEN GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pedro Razquin Illarramendi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 136, S 8, H MU 90606, I/A 9 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-30
Empresa: HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pedro Razquin Illarramendi
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 50, S 8, H MU 90172, I/A 9 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-30
Información de PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI
Mostramos los datos de PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO RAZQUIN ILLARRAMENDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos