PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
Informe ejecutivo de PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTAL CENTRO DE FORMACION SL | Liquidador | 24/05/2019 | |
BIOLUPED SL | Socio Unico | 09/10/2018 | |
BIOLUPED SL | Administrador Unico | 09/10/2018 | |
LANGUAGES BROWN SL | Administrador Unico | 20/11/2012 |
VINCULACIONES DE PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
Empresa: TOTAL CENTRO DE FORMACION SL
Liquidador
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 126, S 8, H MU 51478, I/A 2 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-30
Empresa: TOTAL CENTRO DE FORMACION SL
Administrador Unico
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 126, S 8, H MU 51478, I/A 2 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-30
Empresa: BIOLUPED SL
Administrador Unico
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 5, S 8, H MU 97840, I/A 1 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-30
Empresa: BIOLUPED SL
Socio Único
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 5, S 8, H MU 97840, I/A 1 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-30
Empresa: LANGUAGES BROWN SL
Administrador Unico
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2922 , F 219, S 8, H MU 79945, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-30
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS SIGLO XXI SL
Liquidador
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 173, S 8, H MU 29656, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Liquidador
- Pedro Pascual Moreno Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1610 , F 173, S 8, H MU 29656, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-30
Información de PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO
Mostramos los datos de PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO PASCUAL MORENO NAVARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos