PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
Informe ejecutivo de PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADO RIVERA SL | Auditor Suplente | 22/04/2024 | |
ENRIQUE MONTALBAN SL | Auditor Suplente | 16/04/2024 | |
MOTORES CADIZ SA | Auditor Suplente | 18/04/2023 | |
GRUPO DE COMPRAS DEL SUR SA | Auditor | 07/03/2023 |
VINCULACIONES DE PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
Empresa: MERCADO RIVERA SL
Auditor Suplente
- Pedro Pablo Cañadas Castillo
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1374 , F 203, S 8, H CA 3798, I/A 23 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-11
Empresa: ENRIQUE MONTALBAN SL
Auditor Suplente
- Pedro Pablo Cañadas Castillo
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 206, S 8, H CA 3687, I/A 17 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-11
Empresa: MOTORES CADIZ SA
Auditor Suplente
- Pedro Pablo Cañadas Castillo
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 181, S 8, H CA 3758, I/A 41 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-11
Empresa: GRUPO DE COMPRAS DEL SUR SA
Auditor Suplente
Auditor
- Pedro Pablo Cañadas Castillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2464 , F 112, S 8, H CA 4089, I/A 54 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-11
Información de PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO
Mostramos los datos de PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO PABLO CAÑADAS CASTILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos