PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
Informe ejecutivo de PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLINONE PROPERTY GROUP SL | Apoderado Solidario | 03/02/2015 | 25/02/2021 |
VENECIOLA BEACH SL | Administrador Mancomunado | 09/10/2012 | |
ALLINONE PROPERTY GROUP SL | Administrador Unico | 18/11/2009 | 05/05/2010 |
VINCULACIONES DE PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
Empresa: ALLINONE PROPERTY GROUP SL
Apoderado Solidario
- Pedro Pablo Albaladejo Albaladejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 72, S 8, H MU 72086, I/A 6 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-30
Empresa: ALLINONE PROPERTY GROUP SL
Apoderado Solidario
- Pedro Pablo Albaladejo Albaladejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 71, S 8, H MU 72086, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-30
Empresa: VENECIOLA BEACH SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Martinez Gomez
- Pedro Pablo Albaladejo Albaladejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 163, S 8, H MU 55938, I/A 2 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-30
Empresa: ALLINONE PROPERTY GROUP SL
Administrador Unico
- Pedro Pablo Albaladejo Albaladejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 71, S 8, H MU 72086, I/A 2 (05/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-30
Empresa: ALLINONE PROPERTY GROUP SL
Administrador Unico
- Pedro Pablo Albaladejo Albaladejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 70, S 8, H MU 72086, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-30
Información de PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO
Mostramos los datos de PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO PABLO ALBALADEJO ALBALADEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos