PEDRO MONTALBAN GARCIA
Informe ejecutivo de PEDRO MONTALBAN GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO MONTALBAN GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION SL | Apoderado Solidario | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE PEDRO MONTALBAN GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO MONTALBAN GARCIA
Apoderado Solidario
- Pedro Montalban Garcia
- Rosa Soler Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 91, S 8, H MU 5617, I/A 8 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-30
Empresa: MONTALBAN PINTURAS Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Pedro Montalban Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 122, S 8, H MU 1723, I/A 5 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
Administrador Solidario
- Pedro Montalban Garcia
- Rosa Soler Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 91, S 8, H MU 5617, I/A 7 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-30
Administrador Solidario
- Pedro Montalban Garcia
- Rosa Soler Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 91, S 8, H MU 5617, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-30
Administrador Mancomunado
- Pedro Montalban Garcia
- Rosa Soler Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 91, S 8, H MU 5617, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-30
Información de PEDRO MONTALBAN GARCIA
Mostramos los datos de PEDRO MONTALBAN GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO MONTALBAN GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos