PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
Informe ejecutivo de PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPETOS XX SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2011 | 14/10/2011 |
PEÑALVER-VALVERDE PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 20/06/2011 | |
TIERRA Y GESTION DE VIVIENDAS SL | Administrador Solidario | 02/02/2011 |
VINCULACIONES DE PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
Empresa: PAPETOS XX SL
Administrador Mancomunado
- Antonia Ruiz Del Cerro
- Pedro Miguel Peñalver Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 129, S 8, H MU 76837, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-30
Empresa: PAPETOS XX SL
Administrador Mancomunado
- Antonia Ruiz Del Cerro
- Pedro Miguel Peñalver Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 128, S 8, H MU 76837, I/A 1 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-30
Empresa: PEÑALVER-VALVERDE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Jesus Valverde Peñalver
- Pedro Miguel Peñalver Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2373 , F 59, S 8, H MU 57013, I/A 3 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-30
Empresa: TIERRA Y GESTION DE VIVIENDAS SL
Administrador Solidario
- Antonia Ruiz Del Cerro
- Pedro Miguel Peñalver Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 68, S 8, H MU 46576, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-30
Información de PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS
Mostramos los datos de PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO MIGUEL PEÑALVER NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos