PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
Informe ejecutivo de PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEDESLUX TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 24/04/2013 | |
PEMIOSAL ENERGIA SL | Socio Unico | 19/12/2012 | |
LEDES LUX SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS PEMIGAR SL | Socio Unico | 06/08/2009 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS PEMIGAR SL | Administrador Unico | 06/08/2009 |
VINCULACIONES DE PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
Empresa: PEMIOSAL ENERGIA SL
Administrador Unico
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 189, S 8, H MU 80385, I/A 3 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-30
Empresa: LEDESLUX TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 103, S 8, H MU 81039, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-30
Empresa: PEMIOSAL ENERGIA SL
Administrador Unico
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 189, S 8, H MU 80385, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-30
Empresa: PEMIOSAL ENERGIA SL
Socio Único
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 189, S 8, H MU 80385, I/A 1 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-30
Empresa: LEDES LUX SL
Administrador Solidario
- Antonio Martinez Torres
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 175, S 8, H MU 78336, I/A 2 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-30
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS PEMIGAR SL
Administrador Unico
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 49, S 8, H MU 70239, I/A 1 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-30
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS PEMIGAR SL
Socio Único
- Pedro-miguel Garcia Gabarron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 49, S 8, H MU 70239, I/A 1 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-30
Información de PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON
Mostramos los datos de PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO-MIGUEL GARCIA GABARRON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos