PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO EUROPEO DE ESTUDIOS Y FORMACION EMPRESARIAL GARRIGUES SLP | Apoderado | 02/12/2009 | 31/07/2015 |
G-ADVISORY CONSULTORIA TECNICA ECONOMICA Y ESTRATEGICA SLP | Apoderado | 02/12/2009 | 28/07/2015 |
GARRIGUES LETRADOS DE SOPORTE SLP | Apoderado | 02/12/2009 | 28/07/2015 |
GARRIGUES CONSULTORIA DE EMPRESA FAMILIAR SLP | Apoderado | 02/12/2009 | 24/07/2015 |
VINCULACIONES DE PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
Apoderado
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 47, S 8, H M 144042, I/A 41 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: RINO ASESORES SLP
Apoderado
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 25, S 8, H M 180055, I/A 33 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Apoderado
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28302 , F 99, S 8, H M 269909, I/A 60 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Apoderado
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25657 , F 216, S 8, H M 342455, I/A 35 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Apoderado
- Ezponda Delgado Maria Isabel
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
- Perez Del Notario Puente Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 40, S 8, H M 144042, I/A 25 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Apoderado
- Ezponda Delgado Maria Isabel
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
- Perez Del Notario Puente Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25657 , F 205, S 8, H M 342455, I/A 18 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: RINO ASESORES SLP
Apoderado
- Ezponda Delgado Maria Isabel
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
- Perez Del Notario Puente Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23396 , F 19, S 8, H M 180055, I/A 14 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Apoderado
- Ezponda Delgado Maria Isabel
- Iglesias Sanz Alberto
- Orduñez Perez Maria Jose
- Pedro Martin Victor Manuel
- Perez Del Notario Puente Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15960 , F 224, S 8, H M 269909, I/A 32 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO MARTIN VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos