PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
Informe ejecutivo de PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMEGA ABOGADOS SL | Administrador Unico | 04/01/2013 | 31/08/2022 |
OMEGA ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 04/01/2013 | |
AUREN SURESTE SL | Administrador Solidario | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
Empresa: OMEGA ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Pedro Manuel Lopez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 220, S 8, H MU 34234, I/A 5 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-30
Empresa: OMEGA ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Pedro Manuel Lopez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 220, S 8, H MU 34234, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-30
Empresa: OMEGA ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Ester Lopez Garcia
- Pedro Manuel Lopez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769 , F 220, S 8, H MU 34234, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-30
Empresa: AUREN SURESTE SL
Administrador Solidario
- Diego De La Cotera Manzanera
- Jose Maria Jimenez Cervantes Hernandez Gil
- Pedro Manuel Lopez Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 203, S 8, H MU 34501, I/A 3 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-30
Información de PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO
Mostramos los datos de PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO MANUEL LOPEZ ROMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos