PEDRO LOPEZ MARQUES
Informe ejecutivo de PEDRO LOPEZ MARQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO LOPEZ MARQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTOS ROYMAR DE LEVANTE SL | Liquidador | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE PEDRO LOPEZ MARQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO LOPEZ MARQUES
Empresa: ALPALUZ 88 SRL
Administrador Unico
- Pedro Lopez Marques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 221, S 8, H MU 69974, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: ALPALUZ 88 SRL
Administrador Unico
- Pedro Lopez Marques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 219, S 8, H MU 69974, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-30
Empresa: ALPALUZ 88 SRL
Socio Único
- Pedro Lopez Marques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 219, S 8, H MU 69974, I/A 1 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-30
Empresa: MANTENIMIENTOS ROYMAR DE LEVANTE SL
Liquidador
- Pedro Lopez Marques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 107, S 8, H MU 42327, I/A 7 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-30
Información de PEDRO LOPEZ MARQUES
Mostramos los datos de PEDRO LOPEZ MARQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO LOPEZ MARQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos