PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
Informe ejecutivo de PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPO AMOR 2014 SL | Administrador Unico | 13/04/2020 | |
VALLE DE LOS VALIENTES SL | Administrador Unico | 30/08/2019 | |
DISTRIBUCION Y SERVICIOS MEDITERRANEO 2013 SL | Administrador Unico | 19/04/2013 | |
AGRICO LA HERMITA 32 SL | Administrador Unico | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
Empresa: CAMPO AMOR 2014 SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2977 , F 129, S 8, H MU 82859, I/A 4 (13/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-30
Empresa: VALLE DE LOS VALIENTES SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 52, S 8, H MU 99427, I/A 1 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-30
Empresa: LA HERMITA 2012 SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 18, S 8, H MU 73342, I/A 11 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-30
Empresa: TRANS FRUMED SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 198, S 8, H MU 65216, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-30
Empresa: AGRICO LA HERMITA 32 SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2261 , F 193, S 8, H MU 40360, I/A 8 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-30
Empresa: AGRICOLA ROS 2010 SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Ros Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 142, S 8, H MU 73342, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-30
Información de PEDRO JOSE ROS SANCHEZ
Mostramos los datos de PEDRO JOSE ROS SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO JOSE ROS SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos