PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTANA CARS P&J SL | Administrador Solidario | 12/09/2022 | |
FEMAGRO SL | Administrador Unico | 24/10/2017 | |
FEMAGRO SL | Socio Unico | 24/10/2017 | |
FOOD BURGER XXL SL | Administrador Unico | 08/11/2016 |
VINCULACIONES DE PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
Empresa: TOTANA CARS P&J SL
Administrador Solidario
- Jesus Gallart Santos
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 161, S 8, H MU108801, I/A 1 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-30
Empresa: FEMAGRO SL
Socio Único
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 94, S 8, H MU 91822, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-30
Empresa: FEMAGRO SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 94, S 8, H MU 91822, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-30
Empresa: FEMAGRO SL
Administrador Solidario
- Jose Alberto Martinez Sanchez
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 94, S 8, H MU 91822, I/A 2 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-30
Empresa: FOOD BURGER XXL SL
Administrador Unico
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 148, S 8, H MU 90532, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-30
Empresa: FEMAGRO SL
Administrador Solidario
- Jose Alberto Martinez Sanchez
- Pedro Jose Galvez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3204 , F 93, S 8, H MU 91822, I/A 1 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-30
Información de PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO JOSE GALVEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos