PEDRO HILEBRAND LUANA
Informe ejecutivo de PEDRO HILEBRAND LUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO HILEBRAND LUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS METALICAS HILEBRAND SL | Apoderado | 28/02/2023 | |
OBRAS HILEBRAND SL | Administrador Unico | 23/10/2019 | |
ALZO OBRA CIVIL SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2017 | |
CERRAJERIA Y CERRAMIENTOS CESTRUC SL | Administrador Unico | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE PEDRO HILEBRAND LUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO HILEBRAND LUANA
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS HILEBRAND SL
Apoderado
- Pedro Hilebrand Luana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4541 , F 101, S 8, H A 183627, I/A 2 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-03
Empresa: OBRAS HILEBRAND SL
Administrador Unico
- Pedro Hilebrand Luana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 131, S 8, H A 167194, I/A 1 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-03
Empresa: ALZO OBRA CIVIL SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Espin Gines
- Pedro Hilebrand Luana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 150, S 8, H A 157580, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-03
Empresa: CERRAJERIA Y CERRAMIENTOS CESTRUC SL
Administrador Unico
- Pedro Hilebrand Luana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 63, S 8, H A 138795, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-03
Información de PEDRO HILEBRAND LUANA
Mostramos los datos de PEDRO HILEBRAND LUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO HILEBRAND LUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos