PEDRO GONZALEZ PULIDO
Informe ejecutivo de PEDRO GONZALEZ PULIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRO GONZALEZ PULIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT INTEGRITY SL | Administrador Solidario | 26/09/2024 |
VINCULACIONES DE PEDRO GONZALEZ PULIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO GONZALEZ PULIDO
Empresa: SPORT INTEGRITY SL
Administrador Solidario
- Joel Gonzalez Bonilla
- Pedro Gonzalez Pulido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75442, I/A 1 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-17
Empresa: AUTO TALLER RALLY SL
Administrador Solidario
- Joel Gonzalez Bonilla
- Pedro Gonzalez Pulido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 71, S 8, H GI 9617, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-17
Empresa: AUTO TALLER RALLY SL
Administrador Solidario
- Joel Gonzalez Bonilla
- Pedro Gonzalez Pulido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 71, S 8, H GI 9617, I/A 9 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-17
Empresa: AUTO TALLER RALLY SL
Administrador Unico
- Pedro Gonzalez Pulido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 71, S 8, H GI 9617, I/A 9 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-17
Empresa: AUTO TALLER RALLY SL
Administrador Unico
- Pedro Gonzalez Pulido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 494 , F 71, S 8, H GI 9617, I/A 8 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-17
Información de PEDRO GONZALEZ PULIDO
Mostramos los datos de PEDRO GONZALEZ PULIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO GONZALEZ PULIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos