PEDRO GARCIA BRAVO
Informe ejecutivo de PEDRO GARCIA BRAVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO GARCIA BRAVO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL | Administrador Unico | 05/03/2020 | |
TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL | Apoderado Solidario | 22/03/2017 |
VINCULACIONES DE PEDRO GARCIA BRAVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO GARCIA BRAVO
Empresa: TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL
Administrador Unico
- Pedro Garcia Bravo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 202, S 8, H MU 80532, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-30
Empresa: TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL
Apoderado Solidario
- Maria Agustina Lopez Reverte
- Pedro Garcia Bravo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 202, S 8, H MU 80532, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-30
Empresa: TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL
Administrador Unico
- Pedro Garcia Bravo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 202, S 8, H MU 80532, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
Empresa: TRANSLORCA HNOS. GARCIA LOPEZ SL
Administrador Unico
- Pedro Garcia Bravo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2960 , F 201, S 8, H MU 80532, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-30
Información de PEDRO GARCIA BRAVO
Mostramos los datos de PEDRO GARCIA BRAVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO GARCIA BRAVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos