PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
Informe ejecutivo de PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADECONSA TRANSPORTES DE LA CONSTRUCCION MURCIANOS SA | Consejero Delegado | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
HORMISSA HORMIGONES DEL SURESTE SA | Consejero | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
HORMISSA HORMIGONES DEL SURESTE SA | Consejero Delegado | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
TRADECONSA TRANSPORTES DE LA CONSTRUCCION MURCIANOS SA | Consejero | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
TRADECONSA TRANSPORTES DE LA CONSTRUCCION MURCIANOS SA | Presidente | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
HORMISSA HORMIGONES DEL SURESTE SA | Presidente | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
ARIMESA ARIDOS DEL MEDITERRANEO SA | Consejero Delegado | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
ARIMESA ARIDOS DEL MEDITERRANEO SA | Consejero | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
ARIMESA ARIDOS DEL MEDITERRANEO SA | Presidente | 27/11/2015 | 13/02/2023 |
CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES DE MURCIA SA | Consejero | 06/03/2017 | 08/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
Empresa: HORMISSA HORMIGONES DEL SURESTE SA
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 162, S 8, H MU 6116, I/A 29 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-30
Empresa: ARIMESA ARIDOS DEL MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 175, S 8, H MU 6124, I/A 25 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-30
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 188, S 8, H MU 6125, I/A 23 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-30
Empresa: ARIMESA ARIDOS DEL MEDITERRANEO SA
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 175, S 8, H MU 6124, I/A 24 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-30
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 187, S 8, H MU 6125, I/A 22 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-30
Empresa: HORMISSA HORMIGONES DEL SURESTE SA
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 162, S 8, H MU 6116, I/A 28 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-30
Consejero
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224 , F 180, S 8, H MU 30681, I/A 36 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-30
Consejero
- Jose Ballesta German
- Maria Teresa Espinosa Rivero
- Maria Yolanda Muñoz Gomez
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
- Roque Jose Ortiz Gonzalez
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224 , F 179, S 8, H MU 30681, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Antonio Sanchez Carrillo
- Pedro Diaz Martinez
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 66, S 8, H MU 30681, I/A 24 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-30
Consejero Delegado
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Consejero
- Carlos Perez Rodenas Garcia Balibrea
- Francisco Jose Perez- Rodenas Garcia-balibrea
- Jose Garcia Balibrea Rios
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Presidente
- Pedro Garcia Balibrea Martinez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 317 , F 187, S 8, H MU 6125, I/A 21 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-30
VER MAS ACTOS
Información de PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ
Mostramos los datos de PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO GARCIA BALIBREA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos