PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
Informe ejecutivo de PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD FLAVORS TRADING SL | Administrador Unico | 14/11/2017 | |
HELIFRUSA SA | Administrador Unico | 07/12/2011 | |
FJ KHELI SL | Administrador Unico | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
Empresa: HELIFRUSA SA
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 207, S 8, H MU 73, I/A 13 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-30
Empresa: FJ KHELI SL
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 188, S 8, H MU 22419, I/A 6 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
Empresa: WORLD FLAVORS TRADING SL
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 67, S 8, H MU 91908, I/A 1 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-30
Empresa: HELIFRUSA SA
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3013 , F 207, S 8, H MU 73, I/A 12 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-30
Empresa: FJ KHELI SL
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 188, S 8, H MU 22419, I/A 5 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: HELIFRUSA SA
Administrador Unico
- Pedro Francisco Jodar Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3 , F 133, S 8, H MU 73, I/A 9 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Información de PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ
Mostramos los datos de PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO FRANCISCO JODAR FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos