PEDRO ELORZA DEL CAMPO
Informe ejecutivo de PEDRO ELORZA DEL CAMPO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO ELORZA DEL CAMPO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA ELYCAM SA | Apoderado | 14/01/2013 | |
PROMOTORA ELYCAM SA | Consejero Delegado | 01/08/2011 | |
PROMOTORA ELYCAM SA | Consejero | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE PEDRO ELORZA DEL CAMPO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO ELORZA DEL CAMPO
Empresa: PROMOTORA ELYCAM SA
Consejero Delegado
- Pedro Elorza Del Campo
Consejero
- Elorza Campo Ignacio
- Elorza Campo Javier
- Elorza Campo Juan Jose
- Elorza Campo Maria Teresa
- Elorza Campo Marta
- Pedro Elorza Del Campo
Presidente
- Pedro Elorza Del Campo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 196, S 8, H S 12324, I/A 5 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-39
Empresa: PROMOTORA ELYCAM SA
Apoderado
- Pedro Elorza Del Campo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 196, S 8, H S 12324, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-39
Empresa: PROMOTORA ELYCAM SA
Consejero Delegado
- Pedro Elorza Del Campo
Consejero
- Elorza Campo Ignacio
- Elorza Campo Javier
- Elorza Campo Juan Jose
- Elorza Campo Maria Teresa
- Elorza Campo Marta
- Pedro Elorza Del Campo
Presidente
- Pedro Elorza Del Campo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 196, S 8, H S 12324, I/A 3 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-39
Información de PEDRO ELORZA DEL CAMPO
Mostramos los datos de PEDRO ELORZA DEL CAMPO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO ELORZA DEL CAMPO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos