PEDRET YEBRA RAMON
Informe ejecutivo de PEDRET YEBRA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRET YEBRA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNICACION RELACIONES PUBLICAS Y EXCLUSIVAS SA | Administrador Unico | 29/01/2024 |
VINCULACIONES DE PEDRET YEBRA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRET YEBRA RAMON
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 173, S 8, H B 28473, I/A 12 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 173, S 8, H B 28473, I/A 11 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Empresa: IC PLUS SL
Liquidador
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 151, S 8, H B 28876, I/A 8 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Empresa: IC PLUS SL
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Liquidador
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21891 , F 151, S 8, H B 28876, I/A 8 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 173, S 8, H B 28473, I/A 10 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 173, S 8, H B 28473, I/A 10 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Administrador Unico
- Pedret Yebra Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35423 , F 173, S 8, H B 28473, I/A 9 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Información de PEDRET YEBRA RAMON
Mostramos los datos de PEDRET YEBRA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRET YEBRA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos