PEDREROL GALLEGO JUAN
Informe ejecutivo de PEDREROL GALLEGO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDREROL GALLEGO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL PETROLEO SA | Apoderado Solidario | 22/03/2011 | 19/05/2014 |
REPSOL QUIMICA SA | Apoderado | 09/10/2013 | 25/04/2014 |
VINCULACIONES DE PEDREROL GALLEGO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDREROL GALLEGO JUAN
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Solidario
- Pedrerol Gallego Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 209, S 8, H M 1371, I/A 1247 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: REPSOL QUIMICA SA
Apoderado
- Pedrerol Gallego Joan
- Pedrerol Gallego Joan
- Pedrerol Gallego Joan
- Pedrerol Gallego Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 149, S 8, H M 23221, I/A 529 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Empresa: REPSOL QUIMICA SA
Apoderado
- Pedrerol Gallego Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16595 , F 137, S 8, H M 23221, I/A 514 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Solidario
- Pedrerol Gallego Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25409 , F 190, S 8, H M 1371, I/A 1153 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Información de PEDREROL GALLEGO JUAN
Mostramos los datos de PEDREROL GALLEGO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDREROL GALLEGO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos