PEDRERO VIVER VICENTE
Informe ejecutivo de PEDRERO VIVER VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRERO VIVER VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMS Y VIÑAS SL | Apoderado | 16/01/2013 | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE PEDRERO VIVER VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRERO VIVER VICENTE
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 55, S 8, H B 67385, I/A 47 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43544 , F 52, S 8, H B 67385, I/A 42 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Empresa: OMS Y VIÑAS SC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24304 , F 11, S 8, H B 67385, I/A 39 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Información de PEDRERO VIVER VICENTE
Mostramos los datos de PEDRERO VIVER VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRERO VIVER VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos