PEDRERO BOCETA ANTONIO
Informe ejecutivo de PEDRERO BOCETA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRERO BOCETA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLIMBRE SL | Socio Unico | 08/11/2021 | |
GOLIMBRE SL | Administrador Unico | 08/11/2021 | |
CONGELADOS CONHELAND SL | Administrador Unico | 19/09/2016 | |
PROFIT PROYECTOS SL | Administrador Unico | 24/11/2011 | |
CONHELAND SL | Consejero | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE PEDRERO BOCETA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRERO BOCETA ANTONIO
Empresa: GOLIMBRE SL
Administrador Unico
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7129 , F 180, S 8, H SE132277, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: GOLIMBRE SL
Socio Único
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7129 , F 180, S 8, H SE132277, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: MAR ABISAL SL
Administrador Solidario
- Diez Garcia Francisco
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237 , F 177, S 8, H SE 86401, I/A 5 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-41
Empresa: INTERMAR EXPORTADORES SL
Administrador Solidario
- Diez Garcia Francisco
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5237 , F 209, S 8, H SE 86419, I/A 5 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Empresa: CONGELADOS CONHELAND SL
Administrador Unico
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5024 , F 118, S 8, H SE 81474, I/A 3 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-41
Empresa: CONHELAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 67, S 8, H GR 29803, I/A 4 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-18
Empresa: PROFIT PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21993 , F 163, S 8, H M 391971, I/A 4 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Empresa: CONHELAND SL
Consejero Delegado Solidario
- Payan Sanchez Manuel
- Pedrero Boceta Antonio
Consejero
- Ortega Fajardo Victoriano
- Payan Sanchez Manuel
- Pedrero Boceta Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 67, S 8, H GR 29803, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-18
Empresa: CONHELAND SL
Administrador Solidario
- Payan Sanchez Manuel
- Payan Sanchez Maria Carmen
- Pedrero Boceta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1208 , F 67, S 8, H GR 29803, I/A 3 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-18
Información de PEDRERO BOCETA ANTONIO
Mostramos los datos de PEDRERO BOCETA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRERO BOCETA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos