PEDRERA SOLER ANTONIO
Informe ejecutivo de PEDRERA SOLER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PEDRERA SOLER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA ORIOLANA DE VIVIENDAS SA | Secretario | 13/01/2020 | |
PROMOTORA ORIOLANA DE VIVIENDAS SA | Consejero | 13/01/2020 | |
VILLAMARTIN HOTELES GOLF SL | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2016 | |
VILLAMARTIN HOTELES GOLF SL | Presidente | 12/08/2016 | |
VILLAMARTIN HOTELES GOLF SL | Consejero | 12/08/2016 | |
QUARA GOLF RESORTS SL | Consejero Delegado Solidario | 09/01/2014 | |
QUARA GOLF RESORTS SL | Presidente | 09/01/2014 | |
QUARA GOLF RESORTS SL | Consejero | 09/01/2014 | |
PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO SA | Presidente | 09/01/2014 | |
PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO SA | Consejero Delegado | 09/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEDRERA SOLER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRERA SOLER ANTONIO
Empresa: PROMOTORA ORIOLANA DE VIVIENDAS SA
Consejero
- Garcia Rosello Enrique
- Garcia Rosello Inmaculada Begoña
- Pedrera Martinez Francisco Antonio
- Pedrera Soler Antonio
Presidente
Secretario
- Pedrera Soler Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 219, S 8, H A 17117, I/A 10 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-03
Empresa: VILLAMARTIN HOTELES GOLF SL
Consejero Delegado Solidario
- Pedrera Perez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando Jose
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Consejero
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 109, S 8, H A 78872, I/A 3 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-03
Empresa: URBANIZADORA VILLA MARTIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pedrera Perez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando Jose
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 86, S 8, H A 17749, I/A 18 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-03
Empresa: PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO SA
Consejero Delegado
- Pedrera Soler Antonio
Consejero
- Pedrera Perez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando Jose
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 203, S 8, H A 15489, I/A 15 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-03
Empresa: QUARA GOLF RESORTS SL
Consejero Delegado Solidario
- Pedrera Perez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando Jose
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Consejero
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 46, S 8, H A 55048, I/A 8 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-03
Empresa: PEMAR URBANIZACIONES Y PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Pedrera Soler Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 141, S 8, H A 80538, I/A 4 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-03
Empresa: CAMPO DE GOLF VILLA MARTIN SA
Administrador Unico
- Pedrera Soler Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1476 , F 145, S 8, H A 15080, I/A 18 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-03
Empresa: PLATAFORMA DEL DEPORTE ORIOLANO SL
Administrador Mancomunado
- Alcocer Aguilar Domingo
- Pedrera Martinez Francisco Antonio
- Pedrera Soler Antonio
- Sanchez Lopez Enrique
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 209, S 8, H A 116172, I/A 2 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-03
Empresa: LA ESCOTERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pedrera Sanchez Antonio
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Consejero
- Pedrera Sanchez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 67, S 8, H A 64398, I/A 6 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-03
Empresa: URBANIZADORA VILLA MARTIN SA
Consejero
- Pedrera Sanchez Antonio
- Pedrera Sanchez Fernando
- Pedrera Sanchez Manuel Francisco
- Pedrera Soler Antonio
Presidente
- Pedrera Soler Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 43, S 8, H A 17749, I/A 14 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-03
VER MAS ACTOS
Información de PEDRERA SOLER ANTONIO
Mostramos los datos de PEDRERA SOLER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRERA SOLER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos