PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
Informe ejecutivo de PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PB INVEST ACTIV SL | Administrador Solidario | 15/01/2024 | |
PLEAMAR ACTIV SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
ADYTER PARK SL | Administrador Solidario | 12/05/2020 | |
AGUIPEDRA SL | Administrador Solidario | 03/04/2017 |
VINCULACIONES DE PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
Empresa: PB INVEST ACTIV SL
Administrador Solidario
- Pedrera Bredenberg Adriana Elisabet
- Pedrera Bredenberg Teresa Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632 , F 20, S 8, H A 189030, I/A 1 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-03
Empresa: PLEAMAR ACTIV SL
Administrador Solidario
- Pedrera Bredenberg Adriana Elisabet
- Pedrera Bredenberg Teresa Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632 , F 10, S 8, H A 189022, I/A 1 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: ADYTER PARK SL
Administrador Solidario
- Pedrera Bredenberg Adriana Elisabet
- Pedrera Bredenberg Teresa Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 92, S 8, H A 169742, I/A 1 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-03
Empresa: AGUIPEDRA SL
Administrador Solidario
- Pedrera Bredenberg Adriana Elisabet
- Pedrera Bredenberg Teresa Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 170, S 8, H A 76442, I/A 7 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-03
Información de PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET
Mostramos los datos de PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRERA BREDENBERG TERESA ELISABET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos