PEDREIRA FREIRE CARLOS
Informe ejecutivo de PEDREIRA FREIRE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEDREIRA FREIRE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAMPO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2022 | |
INMOSULNEI SA | Secretario No Consejero | 14/05/2009 |
VINCULACIONES DE PEDREIRA FREIRE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDREIRA FREIRE CARLOS
Empresa: ALCAMPO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Da Conceicao Ribeiro Antonio- Americo
- Da Conceicao Ribeiro Antonio- Americo
- Lacarcel Aisa Clara Elisa
- Pedreira Freire Carlos
- Pedreira Freire Carlos
- Sanguesa Gargallo Jesus
- Sanguesa Gargallo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40204 , F 96, S 8, H M 66724, I/A 822 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Consejero
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35351 , F 47, S 8, H M 92663, I/A 39 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 220, S 8, H M 421198, I/A 21 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Secretario
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 198, S 8, H M 92663, I/A 33 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Secretario
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 173, S 8, H M 421198, I/A 13 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Apoderado
Consejero
- Bonte Edgard
- Pedreira Freire Carlos
- Poutrain Ludovic
Presidente
Secretario
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 196, S 8, H M 92663, I/A 31 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 196, S 8, H M 92663, I/A 31 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Apoderado
Consejero
- Bonte Edgard
- Pedreira Freire Carlos
- Poutrain Ludovic
Presidente
Secretario
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 173, S 8, H M 421198, I/A 12 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 173, S 8, H M 421198, I/A 12 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Empresa: AFFIKIES SL
Secretario No Consejero
- Pedreira Freire Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29924 , F 86, S 8, H M 482671, I/A 13 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
VER MAS ACTOS
Información de PEDREIRA FREIRE CARLOS
Mostramos los datos de PEDREIRA FREIRE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDREIRA FREIRE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos