PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 08/09/2021 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Consejero Delegado Solidario | 29/05/2019 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 29/05/2019 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2019 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 14/09/2018 | |
MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG SA | Representante | 10/03/2017 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2017 | |
QUALITY INSURANCE LUXEMBOURG SAL | R.L.C.Perma. | 24/08/2016 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado | 14/02/2014 | |
SAINT HONORE IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Athanasiou Elly-luise
- Masjuan Martelli Nicolas
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Schmidt-rosin Michael
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 109, S 8, H M 325748, I/A 33 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aznar Galdiz Juan
- Khadjavi Amir Camillo
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Schmidt-rosin Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 107, S 8, H M 325748, I/A 30 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38796 , F 107, S 8, H M 325748, I/A 29 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aznar Galdiz Juan
- Khadjavi Amir Camillo
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Von Stietencron Katharina Freifrau
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 223, S 8, H M 325748, I/A 25 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bunin Sergio
- Khadjavi Amir Camillo
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Von Stietencron Katharina Freifrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 221, S 8, H M 325748, I/A 23 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Representante
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17278 , F 155, S 8, H M 296218, I/A 8 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bunin Sergio
- Khadjavi Amir Camilo
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Schwarz Matthias
- Von Stietencron Katharina Freifrau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 222, S 8, H M 325748, I/A 21 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-28
Empresa: QUALITY INSURANCE LUXEMBOURG SAL
R.L.C.Perma.
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35059 , F 150, S 8, H M 630543, I/A 1 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 219, S 8, H M 325748, I/A 19 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Empresa: SAINT HONORE IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bunin Sergio
- Maak Matthias
- Pedraza Lopez Jose Joaquin
- Schwarz Matthias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18704 , F 219, S 8, H M 325748, I/A 18 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Información de PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAZA LOPEZ JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos