PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUSITANA DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
GABIPRESS SL | Administrador Unico | 26/09/2013 | |
ASEFISCO ASESORES SL | Administrador Unico | 26/09/2013 | |
ASEFISCO CORDOBA SA | Administrador Unico | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
Empresa: LUSITANA DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 27583, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-14
Empresa: ASEFISCO CORDOBA SA
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 118, S 8, H CO 2886, I/A 11 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-14
Empresa: ASEFISCO CORDOBA SA
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 118, S 8, H CO 2886, I/A 10 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-14
Empresa: ASEFISCO CORDOBA SA
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 118, S 8, H CO 2886, I/A 9 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: ASEFISCO CORDOBA SA
Administrador Solidario
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
- Pedraza Hidalgo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 118, S 8, H CO 2886, I/A 9 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: ASEFISCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 129, S 8, H CO 20012, I/A 5 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: ASEFISCO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
- Pedraza Hidalgo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 129, S 8, H CO 20012, I/A 5 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: GABIPRESS SL
Administrador Unico
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 55, S 8, H CO 2347, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: GABIPRESS SL
Administrador Solidario
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
- Pedraza Hidalgo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 55, S 8, H CO 2347, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-14
Empresa: ASEFISCO CORDOBA SA
Administrador Solidario
- Pedraza Hidalgo Maria Carmen
- Pedraza Hidalgo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 117, S 8, H CO 2886, I/A 8 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-14
Información de PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAZA HIDALGO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos