PEDRAZA CALVO JAVIER
Informe ejecutivo de PEDRAZA CALVO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRAZA CALVO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDISLOGAR SA | Consejero | 21/01/2020 | 12/02/2021 |
MINIALMACENES Y TRASTEROS SL | Administrador Solidario | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE PEDRAZA CALVO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAZA CALVO JAVIER
Empresa: REDISLOGAR SA
Consejero
- Pedraza Calvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 166, S 8, H M 54618, I/A 66 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-28
Empresa: REDISLOGAR SA
Consejero
- Pedraza Calvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 166, S 8, H M 54618, I/A 64 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: MINIALMACENES Y TRASTEROS SL
Administrador Solidario
- Pedraza Calvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25118 , F 58, S 8, H M 452378, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Información de PEDRAZA CALVO JAVIER
Mostramos los datos de PEDRAZA CALVO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAZA CALVO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos