PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
Informe ejecutivo de PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANSABADELL PENSIONES E G F P SA | Apoderado | 28/10/2020 | |
BANSABADELL SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 26/10/2020 | |
BANSABADELL SERVICIOS AUXILIARES DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 19/10/2020 | |
BANSABADELL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Solidario | 14/10/2020 | |
EQIPPO HR ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS SL | Consejero Delegado | 02/10/2018 | |
EQIPPO HR ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS SL | Consejero | 02/10/2018 | |
ABDON PEDRAJAS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Apoderado Mancomunado | 24/03/2017 | |
ABDON PEDRAJAS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Soc.Prof. | 24/06/2013 | |
ABDON PEDRAJAS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 06/06/2013 | |
ABDON PEDRAJAS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Consejero | 06/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
Empresa: BANSABADELL PENSIONES E G F P SA
Apoderado
- Lamas Miralda Marina
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Rodriguez Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36622 , F 156, S 8, H M 657072, I/A 29 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Apoderado
- Lamas Miralda Marina
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Rodriguez Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 136, S 8, H M 657405, I/A 30 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Apoderado Solidario
- Lamas Miralda Marina
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Rodriguez Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36616 , F 221, S 8, H M 656983, I/A 24 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Apoderado Solidario
- Lamas Miralda Marina
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Rodriguez Perez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39848 , F 217, S 8, H M 661014, I/A 31 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Consejero Delegado
- Lopez Garcia De La Riva Ivan Fernando
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Pedrajas Quiles Antonio
- Pedrajas Quiles Pablo
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38209 , F 21, S 8, H M 679895, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Apoderado Mancomunado
- Cortes Garcia Sonia
- Lopez Garcia De La Riva Ivan Fernando
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Pedrajas Quiles Antonio
- Pedrajas Quiles Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 27, S 8, H M 475704, I/A 9 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Soc.Prof.
- Pedrajas Herrero Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 25, S 8, H M 475704, I/A 5 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Lopez Garcia De La Riva Ivan Fernando
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Pedrajas Quiles Antonio
- Pedrajas Quiles Pablo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30112 , F 23, S 8, H M 475704, I/A 4 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Consejero
- Pedrajas Herrero Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26396 , F 185, S 8, H M 475704, I/A 3 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Apoderado
- Lopez Garcia De La Riva Ivan Fernando
- Pedrajas Herrero Alfonso
- Pedrajas Quiles Antonio
- Pedrajas Quiles Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26396 , F 184, S 8, H M 475704, I/A 2 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de PEDRAJAS HERRERO ALFONSO
Mostramos los datos de PEDRAJAS HERRERO ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAJAS HERRERO ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos