PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
Informe ejecutivo de PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUOBRAS SL | Administrador Unico | 24/10/2012 | |
CITRICOS ENQUEIXA SL | Administrador Solidario | 31/12/2010 |
VINCULACIONES DE PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
Empresa: INDUOBRAS SL
Administrador Unico
- Pedrajas Avila Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599, L 166, F 9, S 8, H CS 4478, I/A 13 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-12
Empresa: INDUOBRAS SL
Administrador Unico
- Pedrajas Avila Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599, L 166, F 7, S 8, H CS 4478, I/A 9 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-12
Empresa: INDUOBRAS SL
Administrador Solidario
- Pedrajas Avila Cristobal
- Sales Edo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599, L 166, F 7, S 8, H CS 4478, I/A 9 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-12
Empresa: CITRICOS ENQUEIXA SL
Administrador Solidario
- Maña Izquierdo Alejandro Salvador
- Maña Izquierdo Nuria
- Pedrajas Avila Cristobal
- Sales Edo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1555, L 1117, F 95, S 8, H CS 32691, I/A 1 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-10-12
Empresa: PUNT CITRIC SL
Administrador Solidario
- Maña Izquierdo Alejandro Salvador
- Maña Izquierdo Nuria
- Pedrajas Avila Cristobal
- Sales Edo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393, L 955, F 129, S 8, H CS 27566, I/A 2 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-12
Información de PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL
Mostramos los datos de PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAJAS AVILA CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos