PAZOS COUTO CARLOS
Informe ejecutivo de PAZOS COUTO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAZOS COUTO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARIPAZOS SL | Administrador Unico | 08/05/2017 | |
CASA DE APUESTAS LOS ROSALES SL | Socio Unico | 28/04/2017 | |
CASA DE APUESTAS LOS ROSALES SL | Administrador Unico | 28/04/2017 |
VINCULACIONES DE PAZOS COUTO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZOS COUTO CARLOS
Empresa: FARIPAZOS SL
Administrador Unico
- Pazos Couto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 111, S 8, H C 55357, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-15
Empresa: FARIPAZOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fariña Francisco Javier
- Pazos Couto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 111, S 8, H C 55357, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-15
Empresa: CASA DE APUESTAS LOS ROSALES SL
Administrador Unico
- Pazos Couto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 125, S 8, H C 55648, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-15
Empresa: CASA DE APUESTAS LOS ROSALES SL
Socio Único
- Pazos Couto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 125, S 8, H C 55648, I/A 1 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-15
Empresa: FARIPAZOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Fariña Francisco Javier
- Pazos Couto Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 110, S 8, H C 55357, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
Información de PAZOS COUTO CARLOS
Mostramos los datos de PAZOS COUTO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZOS COUTO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos