PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
Informe ejecutivo de PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTAWEB 12 SL | Administrador Solidario | 27/10/2020 | 24/10/2022 |
BARTOLITO SL | Administrador Unico | 03/02/2022 | 06/07/2022 |
BARTOLITO SL | Socio Unico | 03/02/2022 | 27/05/2022 |
MAIMI PAINT SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | 07/02/2022 |
MAIMI PAINT SL | Socio Unico | 11/10/2019 | 07/02/2022 |
VINCULACIONES DE PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
Empresa: VENTAWEB 12 SL
Administrador Solidario
- Morawski Adrian Alejandro
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10882, L 8160, F 79, S 8, H V 194746, I/A 2 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-46
Empresa: BARTOLITO SL
Administrador Unico
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11118, L 8396, F 59, S 8, H V 202640, I/A 3 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-46
Empresa: MAIMI PAINT SL
Administrador Unico
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10731, L 8011, F 77, S 8, H V 189743, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: BARTOLITO SL
Administrador Unico
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11118, L 8396, F 57, S 8, H V 202640, I/A 1 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-46
Empresa: BARTOLITO SL
Socio Único
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11118, L 8396, F 57, S 8, H V 202640, I/A 1 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-46
Empresa: VENTAWEB 12 SL
Administrador Solidario
- Morawski Adrian Alejandro
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10882, L 8160, F 77, S 8, H V 194746, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-46
Empresa: MAIMI PAINT SL
Administrador Unico
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10731, L 8011, F 76, S 8, H V 189743, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-46
Empresa: MAIMI PAINT SL
Socio Único
- Paz Seisdedos Facundo Nahuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10731, L 8011, F 76, S 8, H V 189743, I/A 1 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-46
Información de PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL
Mostramos los datos de PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ SEISDEDOS FACUNDO NAHUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos