PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASHKIT SL | Administrador Solidario | 07/10/2010 | 26/12/2012 |
ZONA MUEBLE SL | Administrador Solidario | 11/10/2010 | 26/12/2012 |
VINCULACIONES DE PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
Empresa: ZONA MUEBLE SL
Administrador Solidario
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 52, S 8, H LU 5497, I/A 10 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-27
Empresa: CASHKIT SL
Administrador Solidario
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 47, S 8, H LU 3050, I/A 6 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-27
Empresa: ZONA MUEBLE SL
Administrador Solidario
- Arias Paz Nestor
- Arias Paz Oscar Manuel
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 52, S 8, H LU 5497, I/A 9 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-27
Empresa: ZONA MUEBLE SL
Administrador Solidario
- Arias Paz Nestor
- Arias Paz Oscar Manuel
- Manuel Arias Casanova
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 245 , F 52, S 8, H LU 5497, I/A 9 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-27
Empresa: CASHKIT SL
Administrador Solidario
- Arias Paz Nestor
- Arias Paz Oscar Manuel
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 206, S 8, H LU 3050, I/A 5 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-27
Empresa: CASHKIT SL
Administrador Solidario
- Arias Casanova Manuel
- Arias Paz Nestor
- Arias Paz Oscar Manuel
- Paz Rosende Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 196 , F 206, S 8, H LU 3050, I/A 5 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-27
Información de PAZ ROSENDE MARIA CARMEN
Mostramos los datos de PAZ ROSENDE MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ ROSENDE MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos