PAZ NEBOT VICTOR
Informe ejecutivo de PAZ NEBOT VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAZ NEBOT VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA CARRETER FELIP SL | Apoderado Solidario | 02/03/2023 | |
SISQUELLA I MONGAY SL | Apoderado Solidario | 04/09/2020 | |
GRUP SISQUELLA SERVEIS PROFESSIONALS SL | Apoderado Solidario | 13/01/2020 | |
BRUBER GEST 1614 SL | Administrador Unico | 06/04/2018 | |
SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP | Apoderado Solidario | 22/11/2017 | |
SISQUELLA I ENJUANES CORREDURIA D'ASSEGURANCES SL | Apoderado Solidario | 20/05/2015 | |
DAKO CONSULTORS SL | Administrador Unico | 14/07/2011 | |
GOIANIA 25 SL | Apoderado | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE PAZ NEBOT VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ NEBOT VICTOR
Empresa: GESTORIA CARRETER FELIP SL
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35903 , F 209, S 8, H B 270599, I/A 4 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: LA GESTORA CERDANYOLA SL
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21995 , F 101, S 8, H B 30698, I/A 10 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-08
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35749 , F 216, S 8, H B 277948, I/A 4 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: BRUBER GEST 1614 SL
Administrador Unico
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46355 , F 53, S 8, H B 517418, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: SISQUELLA SOLUCIONS EMPRESARIALS SLP
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41712 , F 139, S 8, H B 394234, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-08
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32188 , F 156, S 8, H B 202171, I/A 3 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-08
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44271 , F 78, S 8, H B 451601, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Apoderado Solidario
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44271 , F 78, S 8, H B 451601, I/A 2 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Empresa: DAKO CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42170 , F 222, S 8, H B 402624, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-08
Empresa: GOIANIA 25 SL
Apoderado
- Paz Nebot Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 154, S 8, H B 208391, I/A 5 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de PAZ NEBOT VICTOR
Mostramos los datos de PAZ NEBOT VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ NEBOT VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos