PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGLESIAS REHABILITACION Y REFORMAS SL | Administrador Solidario | 17/04/2019 | |
COBAS CONSTRUCCION E INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 18/11/2014 | |
PARTS-OP MAQUINARIA PESADA SL | Administrador Unico | 17/07/2014 | |
WISHED SYSTEMS FOR BUSINESS SOLUTIONS SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Administrador Solidario
- Iglesias Pereira Oscar
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 163, S 8, H HU 13817, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-22
Empresa: LYNXMASTER COMMUNICATIONS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Lopez Jose Luis
- Paz Martinez Francisco Javier
Consejero
- Gordon Gimeno Jose Maria
- Marin Lopez Jose Luis
- Paz Martinez Francisco Javier
Presidente
- Paz Martinez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16440 , F 157, S 8, H M 279664, I/A A (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Socio Único
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19050 , F 216, S 8, H M 333088, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Empresa: HELNAR-2000 SL
Administrador Solidario
- Helguero Sainz Rafael
- Narvaez Robert Maria De Los Reyes
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15901 , F 74, S 8, H M 268729, I/A 4 (21/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-28
Administrador Unico
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352, L 3352, F 71, S 8, H PO 43520, I/A 2 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-36
Administrador Mancomunado
- Marin Lopez Jose Luis
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29550 , F 188, S 8, H M 531809, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
Empresa: LYNXMASTER COMMUNICATIONS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Lopez Jose Luis
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16440 , F 156, S 8, H M 279664, I/A 5 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: LYNXMASTER COMMUNICATIONS SA
Consejero
- Gordon Gimeno Jose Maria
- Marin Lopez Jose Luis
- Paz Martinez Francisco Javier
Presidente
- Paz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16440 , F 156, S 8, H M 279664, I/A 4 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: LYNXMASTER COMMUNICATIONS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gordon Gimeno Jose Maria
- Marin Lopez Jose Luis
- Parada Gimeno Jose
- Paz Martinez Francisco Javier
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16440 , F 156, S 8, H M 279664, I/A 4 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Información de PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos