PAZ JODAR BARDON
Informe ejecutivo de PAZ JODAR BARDON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAZ JODAR BARDON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUSTOM SKIS SL | Administrador Unico | 16/09/2015 | 17/12/2015 |
KUSTOM SKIS SL | Administrador Solidario | 30/09/2013 | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE PAZ JODAR BARDON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ JODAR BARDON
Empresa: KUSTOM SKIS SL
Administrador Unico
- Paz Jodar Bardon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 14, S 8, H MU 82796, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-30
Empresa: KUSTOM SKIS SLL
Administrador Unico
- Paz Jodar Bardon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 12, S 8, H MU 82796, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-30
Empresa: KUSTOM SKIS SLL
Administrador Solidario
- Jose Ignacio Peinado Perez
- Paz Jodar Bardon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 12, S 8, H MU 82796, I/A 2 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
Empresa: KUSTOM SKIS SLL
Administrador Solidario
- Jose Ignacio Peinado Perez
- Paz Jodar Bardon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 11, S 8, H MU 82796, I/A 1 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-30
Información de PAZ JODAR BARDON
Mostramos los datos de PAZ JODAR BARDON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ JODAR BARDON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos